THE STEAM TUG CERVIA PRESERVATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is: To preserve, conserve and maintain for the public benefit the historic Steam Tug Cervia (National Heritage Ship number 5) as a heritage asset for the benefit and advancement of public education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Caint
Llywodraethu
- 24 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Eric Walton | Cadeirydd | 11 August 2022 |
|
|
||||
Peter Anthony Andon | Ymddiriedolwr | 15 March 2025 |
|
|
||||
Roger Simon Field | Ymddiriedolwr | 19 August 2024 |
|
|
||||
STEPHEN WILLIAM MICHAEL CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
CONOR NEIL PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £865 | £4.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £571 | £2.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 29 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION REGISTERED 24 JAN 2023 AMENDED ON 01 DEC 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS: TO PRESERVE, CONSERVE AND MAINTAIN FOR THE PUBLIC BENEFIT THE HISTORIC STEAM TUG CERVIA (NATIONAL HERITAGE SHIP NUMBER 5) AS A HERITAGE ASSET FOR THE BENEFIT AND ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION, IN PARTICULAR BY: OPENING HER TO PUBLIC DISPLAY, EITHER AS A WORKING VESSEL IF SHE CAN BE MADE SEAWORTHY, OR OTHERWISE AS A STATIC DISPLAY IN HER PRESENT LOCATION AT RAMSGATE HARBOUR OR ELSEWHERE AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME-TO-TIME THINK FIT. IN EITHER CASE FOR HER TO SERVE ALSO AS A MEMORIAL TO MARINERS IN THE SHIP TOWAGE INDUSTRY WHO HAVE GIVEN THEIR LIVES IN THE COURSE OF THEIR DUTY AND TO THOSE WHO DIED ABOARD HER WHEN SHE SANK OFF TILBURY LOCK IN 1954. OPENING CERVIA TO THE PUBLIC AT AGREED TIMES IN ORDER TO EDUCATE ON THE IMPORTANCE OF SHIP TOWAGE, ENGINEERING AND STEAM TECHNOLOGY IN THIS CONTEXT. PROVIDING PRACTICAL AND EDUCATIONAL OPPORTUNITIES FOR VOLUNTEERS AND STUDENTS TO LEARN AND PRACTISE ENGINEERING AND OTHER PRACTICAL SKILLS AND TO ASSIST IN CERVIA’S ONGOING PRESERVATION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Marlowe Innovation Centre
Marlowe Way
RAMSGATE
Kent
CT12 6FA
- Ffôn:
- 07550083079
- E-bost:
- info@steamtugcervia.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window