Hanes ariannol GREENSIDE AND DISTRICT COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 520878
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.66k | £29.48k | £25.24k | £15.36k | £21.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.19k | £24.02k | £25.36k | £15.16k | £31.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.48k | £400 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.00k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.