ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF WIGAN WEST
Rhif yr elusen: 1201671
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
32 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFFREY JAMES MCCANN | Ymddiriedolwr | 03 May 2022 |
|
|
||||||||
Rev Elliott John Ireton | Ymddiriedolwr | 30 October 2021 |
|
|||||||||
Rev Susan Yvonne Fulford | Ymddiriedolwr | 18 April 2021 |
|
|||||||||
ANDREW BOND | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||||||
Rev Stephen Andrew Beck | Ymddiriedolwr | 18 October 2020 |
|
|||||||||
SHEILA LESLEY ALBERS | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
||||||||
ANGELA MICHELE MATTHEWSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||||||
ANN BIRCH | Ymddiriedolwr | 09 January 2020 |
|
|
||||||||
CLIFFORD UNSWORTH | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Rev Dorothy Grace Gosling | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev Samantha Louise Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev Stanley Anthony Higginson | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev Mark John Wade | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev Neil John Cook | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev JEREMY PAUL THOMAS | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Kathleen Moran | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
REV David Martin Brooke | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Rev William Jacob Gibbons | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||||||
Kathleen Mary Smith | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||
Gordon Howard James | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Jessica Ruth Wallace Rusling | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Louise Gwen Ashcroft | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Carole Simm | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Rev Frances Marian Humphry | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Pamela D Wilkinson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Iain Lawrence Matthewson | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Arthur Martin Gaskell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Rev Judith Frances Shoesmith | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
Emma Farley | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Martin Wood | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Roger John Clarke | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||
Alison Elizabeth Jackson | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.