ROTARY IN GUILDFORD CHARITABLE INCORPORATED ORGANISATION

Rhif yr elusen: 1201415
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We raise money through local fundraising activities, consistent with the aims of Rotary international, and provide human resources, to assist the poor and needy and to support local educational activities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024

Cyfanswm incwm: £26,352
Cyfanswm gwariant: £20,237

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Gorffennaf 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 261639 THE ROTARY CLUB OF GUILDFORD BENEVOLENT FUND
  • 21 Rhagfyr 2022: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • RING (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANDREW MICHAEL JACKSON Cadeirydd 01 November 2022
ROTARY CLUB OF GUILDFORD EYE PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF THE BEACON
Derbyniwyd: Ar amser
Peter James O'Keefe Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Andrew Nicholas Bowen-Ashwin Ymddiriedolwr 01 July 2024
Dim ar gofnod
Michael David Saith Ramcharan Ymddiriedolwr 01 July 2023
Dim ar gofnod
William Donald Stewart Raffin Ymddiriedolwr 03 April 2023
Dim ar gofnod
Andrew Day Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Grant Stuart Connell Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Robin John Freeman Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.03k £26.35k
Cyfanswm gwariant £1.29k £20.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2024 12 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2024 12 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Mehefin 2023 13 Mai 2024 13 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 30 Mehefin 2023 13 Mai 2024 13 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
3 Ashcroft
Shalford
Guildford
Ffôn:
01483563242
Gwefan:

RotaryinGuildford.org