Dogfen lywodraethu DURHAM ASSOCIATION OF BOYS & GIRLS CLUBS
Rhif yr elusen: 520920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20/02/1956 AS AMENDED ON 17/11/1998 AS AMENDED ON 16/12/2012 as amended on 17 Nov 2020 as amended on 11 Dec 2023
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT AND ASSIST IN THE PHYSICAL, EDUCATIONAL, MORAL, ETHICAL, PERSONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE BY OFFERING ACCESS TO A RANGE OF SPORTS, ACTIVITIES AND TRAINING, THUS ENABLING THEM TO FULFIL THEIR POTENTIAL AND BECOME RESPONSIBLE CITIZENS WITHIN THEIR LOCAL COMMUNITY
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DURHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.