ymddiriedolwyr DURHAM ASSOCIATION OF BOYS & GIRLS CLUBS
Rhif yr elusen: 520920
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanne Charlton | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|||||
Richard Duggan | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Sarah McCluskey | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
Les Todd | Ymddiriedolwr | 31 March 2016 |
|
|
||||
Michael McCormick | Ymddiriedolwr | 16 September 2014 |
|
|
||||
JAMES COLLING | Ymddiriedolwr | 15 February 2012 |
|
|
||||
GEORGE LEE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAY KNOX | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.