STEPPS

Rhif yr elusen: 1203319
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

STEPPS provides mental health first aid training and educational workshops for dance schools, companies, and performing artists. Our services, delivered by therapists with a dance background, include low cost counselling, resources, and tailored programmes to enhance mental well-being, reduce stigma, and promote resilience within the UK's performing arts community.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024

Cyfanswm incwm: £1,496
Cyfanswm gwariant: £417

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Gogledd Iwerddon
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 31 Mai 2023: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
DENISE FIENNES Cadeirydd
THE FRIENDS OF THE IPSWICH MUSEUMS
Derbyniwyd: Ar amser
COLCHESTER MUSEUMS DEVELOPMENT FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Marta Zielonka Ymddiriedolwr 03 September 2024
Dim ar gofnod
Joseph Isaac Powell-Main Ymddiriedolwr 07 May 2024
Dim ar gofnod
Matz Skoog Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Hugh James Ellis-Rees Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Ann Wall Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Stuart Waters Ymddiriedolwr 10 October 2022
CANDOCO DANCE COMPANY
Derbyniwyd: Ar amser
Taira Foo Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
ASH MUKHERJEE Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod
Timothy Branson Ymddiriedolwr 10 October 2022
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.50k
Cyfanswm gwariant £417
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Mai 2024 09 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Mai 2024 20 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
BANK COTTAGE
DODNOR LANE
NEWPORT
PO30 5TD
Ffôn:
07831567530