Hanes ariannol MEMORIAL HALL (DULAS) (EWYAS HAROLD-KENDERCHURCH-KENTCHURCH MEMORIAL HALL)

Rhif yr elusen: 520947
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £23.49k £30.08k £42.75k £21.55k £28.88k
Cyfanswm gwariant £8.88k £12.56k £28.00k £58.09k £14.52k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £18.14k £12.76k N/A N/A