Ymddiriedolwyr MEMORIAL HALL (DULAS) (EWYAS HAROLD-KENDERCHURCH-KENTCHURCH MEMORIAL HALL)
Rhif yr elusen: 520947

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roger Malcolm Bradley | Cadeirydd | 01 May 2010 |
|
|
||||
Sue M Jones | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Andrew Lee-Jones | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Glyn Baker | Ymddiriedolwr | 30 January 2018 |
|
|
||||
John Trefor Edwards | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|||||
Mrs J Barns-Graham | Ymddiriedolwr | 01 May 2015 |
|
|
||||
Ann Bradley | Ymddiriedolwr | 01 May 2009 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.