ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CHICHESTER HARBOUR
Rhif yr elusen: 1201872
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heather Baker | Cadeirydd | 20 October 2018 |
|
|||||
Thomas Reding | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Sophie Louise Robinson | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Phoebe Jean Helen Cooper | Ymddiriedolwr | 22 April 2024 |
|
|
||||
Norman John David Payne | Ymddiriedolwr | 19 October 2023 |
|
|
||||
Nigel James Seymour | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
James Lines | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Nicola McCarthy | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Paul Dale | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|||||
Charlotte Doherty | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||
Gavin Crick | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||
CHRISTOPHER HARVEY | Ymddiriedolwr | 20 October 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.