Hanes ariannol VILLAGE HALL TITLEY

Rhif yr elusen: 520988
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (85 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £9.54k £20.32k £16.08k £9.02k £14.62k
Cyfanswm gwariant £5.96k £5.45k £9.28k £10.19k £12.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £19.43k £10.67k N/A N/A