Ymddiriedolwyr ROBERT PASHLEY MEMORIAL HALL, WALFORD
Rhif yr elusen: 520991

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Francis Pople | Cadeirydd | 15 August 2021 |
|
|
||||
Sarah Jane Verney | Ymddiriedolwr | 06 February 2025 |
|
|
||||
Patricia Anne Pople | Ymddiriedolwr | 28 September 2023 |
|
|
||||
Christopher Phillipson | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Anthony Jones | Ymddiriedolwr | 13 May 2022 |
|
|
||||
Lois Wilson | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Wendy Holton | Ymddiriedolwr | 01 November 2019 |
|
|
||||
Virginia Morgan | Ymddiriedolwr | 16 December 2015 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.