THE HOPE INITIATIVE UK CIO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Hope Initiative UK provides essential support services (food bank, food boxes , a limited number of energy vouchers, advisory services, signposting directories, coaching sessions) to improve the health and wellbeing of individuals and families who are in need, have experienced ill health or been affected by domestic abuse.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
9 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 20 Chwefror 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Ayo Sonoiki | Cadeirydd | 10 November 2022 |
|
|
||||
Michele Jones | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Ayo Olaniyan | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
||||
Yetunde Banjoko | Ymddiriedolwr | 10 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.58k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.55k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 20 Feb 2023 as amended on 31 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
For the public benefit to relieve the needs of and protect, as well as preserve good health among people who are experiencing or have experienced domestic abuse, ill health and distress by: a) the delivery of food boxes, toiletries and clothing parcels, b) Operation of a Food Bank c) Operation of an Energy Bank which will issue energy vouchers towards their energy bills d) the delivery essential care packages and boxes for local refuges e) signposting and advisory services f) general and professional counselling sessions g) mentoring h) an online selfcare resources hub i) an online advice hub j) awareness campaigns and training k) general support online, via the telephone, in person and in group programmes l) activities which enhance positive health and wellbeing.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OFFICE 4
219 KENSINGTON HIGH STREET
LONDON
W8 6BD
- Ffôn:
- 07957316807
- E-bost:
- admin@thiuk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window