HARROGATE CAT RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We rescue, rehabilitate and rehome cats and kittens
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 22 November 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
51 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 06 Ionawr 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CELIA MARGARET ELISSA DAKIN | Cadeirydd | 29 November 2022 |
|
|
||||
Stephanie Katey Marie Saville | Ymddiriedolwr | 18 November 2024 |
|
|
||||
Susanna Louise Newsholme | Ymddiriedolwr | 10 July 2024 |
|
|
||||
Katie Lee-Anne Audsley | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Jennifer Christine Balmforth | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Kirsten Brumfitt | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 22/11/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £57.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 22 Tachwedd 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 22 Tachwedd 2023 | 20 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jan 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC TO RELIEVE THE SUFFERING OF CATS IN NEED OF CARE AND ATTENTION IN YORKSHIRE AND, IN PARTICULAR, TO PROVIDE AND MAINTAIN RESCUE HOMES OR OTHER FACILITIES FOR THE RECEPTION, CARE, TREATMENT AND REHOMING OF SUCH ANIMALS, AND TO RAISE AWARENESS AMONGST THE GENERAL PUBLIC OF ISSUES RELATING TO CAT WELFARE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 NYDD VALE TERRACE
HARROGATE
HG1 5HA
- Ffôn:
- 07749461042
- E-bost:
- harrogatecatrescue@gmail.com
- Gwefan:
-
harrogatecatrescue.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window