RIVERSIDE CHURCH BURTON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian faith, in Burton-on-Trent, the surrounding districts, the UK & the world in such ways as the Charity Trustees may from time to time decide; The relief of persons in condition of need or distress by reason of financial hardship, age, ill-health, disability or such other economic or social disadvantage.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Derby
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 15 Mehefin 2023: CIO registration
- BURTON RENEWAL FELLOWSHIP (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leum Harris | Cadeirydd | 08 December 2013 |
|
|||||||
Timothy Edwards | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||||
Ruth Myers | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|||||||
PHILIP PUSEY | Ymddiriedolwr | 13 January 2003 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2024 | |
---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 15 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
1.1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH, IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, IN BURTON-UPON-TRENT, THE SURROUNDING DISTRICTS AND SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE. 1.2. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITION OF NEED OR DISTRESS BY REASON OF FINANCIAL HARDSHIP, AGE, ILL-HEALTH, DISABILITY OR SUCH OTHER ECONOMIC OR SOCIAL DISADVANTAGE. 1.3. TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF BURTON-UPON-TRENT AND THE SURROUNDING DISTRICTS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SAID INHABITANTS AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME IN THEIR DISCRETION DETERMINE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
RIVERSIDE CHURCH
HIGH STREET
BURTON-ON-TRENT
STAFFS
DE14 1LD
- Ffôn:
- 01283535999
- E-bost:
- office@riversideburton.com
- Gwefan:
-
WWW.RIVERSIDECHURCHBURTON.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window