LONDON LGBTQ+ COMMUNITY CENTRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The London LGBTQ Community Centre is a safer, sober, intersectional, intergenerational, community centre and cafe for the entire community regardless of class, race, gender, age, ability or culture. Along with the cafe we run a programme of events including wellbeing, sexual and mental health sessions; book and film clubs, talks, creative workshops, skills sharing and a myriad of activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £14,580 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
24 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Owain Thomas | Ymddiriedolwr | 29 August 2024 |
|
|
||||
Timothy John Reilly | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Arkin Tansel Salih | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Carys Boyle | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Caroline George | Ymddiriedolwr | 22 August 2024 |
|
|
||||
Deepak Jas | Ymddiriedolwr | 16 February 2023 |
|
|
||||
Sarah Moore | Ymddiriedolwr | 09 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £382.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £14.58k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 04 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 APR 2021
Gwrthrychau elusennol
OBJECTS 2.1 THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE, FOR THE PUBLIC BENEFIT: (A) THE PROMOTION OF SOCIAL INCLUSION AMONG LGBTQ+ INDIVIDUALS AND THEIR COMMUNITY, INCLUDING (BUT NOT LIMITED TO) BY WAY OF PROVIDING A COMMUNITY CENTRE PRIMARILY FOR LGBTQ+ INDIVIDUALS AND THEIR COMMUNITY; (B) THE PROMOTION OF EQUALITY AND DIVERSITY, AND IN PARTICULAR: I) THE PROMOTION OF EQUALITY AND THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION ON THE GROUNDS OF GENDER IDENTITY, GENDER EXPRESSION AND SEXUAL ORIENTATION; II) PROMOTING ACTIVITIES THAT CONTRIBUTE TO THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH AND WELL-BEING OF LGBTQ+ INDIVIDUALS AND THEIR COMMUNITY; III) PROMOTING ACTIVITIES TO FOSTER UNDERSTANDING BETWEEN INDIVIDUALS FROM DIVERSE BACKGROUNDS INCLUDING (BUT WITHOUT LIMITATION) LGBTQ+ INDIVIDUALS AND THEIR COMMUNITY; AND IV) CULTIVATING A SENTIMENT IN FAVOUR OF EQUALITY AND DIVERSITY INCLUDING BY RAISING AWARENESS AND SHARING KNOWLEDGE WITH THE GENERAL PUBLIC. FOR THE PURPOSE OF THIS ARTICLE 2, ?LGBTQ+ INDIVIDUALS? SHALL MEAN INDIVIDUALS WHO IDENTIFY AS LESBIAN, GAY, BI, TRANS, QUEER AND / OR QUESTIONING AND THOSE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED ON THE GROUNDS OF THEIR GENDER IDENTITY, GENDER EXPRESSION AND SEXUAL ORIENTATION.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
60-62 HOPTON STREET
LONDON
SE1 9JH
- Ffôn:
- 07921103201
- E-bost:
- hello@londonlgbtqcentre.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window