Ymddiriedolwyr BARROW-IN-FURNESS UNIT NO 23 OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 521018

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Melanie Gale | Cadeirydd | 01 March 2022 |
|
|
||||
Peter Akred | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
Louise Anne Gerrish | Ymddiriedolwr | 12 January 2023 |
|
|
||||
Gary Gibson | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Jordan Aspin | Ymddiriedolwr | 19 April 2022 |
|
|
||||
Gemma Marie Gerrish | Ymddiriedolwr | 11 May 2015 |
|
|
||||
IAN GERRISH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Lieutenant SCC DAVID CONSTABLE RNR Rtd | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.