NADA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the charity are solely for the promotion of equality and human rights by Raising society's awareness of the importance of human rights especially the rights of women and children Ending child marriage Helping victims of human rights abuse to start a new life
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 20 April 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £20,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Ebrill 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Al-ahdal | Cadeirydd | 21 April 2023 |
|
|
||||
Lobna Maktari | Ymddiriedolwr | 14 October 2023 |
|
|
||||
Jashpal Singh | Ymddiriedolwr | 05 May 2023 |
|
|
||||
Nada Al-ahdal | Ymddiriedolwr | 21 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 20/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £20.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 20 Ebrill 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 20 Ebrill 2024 | 02 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE HUMAN RIGHTS, IN PARTICULAR, ARTICLE 16 OF THE UN DECLARATION AND ANY ARTICLE SET OUT UNDER CEDAW (AS SET OUT IN THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS AND SUBSEQUENT UNITED NATIONS CONVENTIONS AND DECLARATIONS) THROUGHOUT THE WORLD BY ALL OR ANY OF THE FOLLOWING MEANS: ? MONITORING ABUSES OF HUMAN RIGHTS; ? OBTAINING REDRESS FOR THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; ? RELIEVING NEED AMONG THE VICTIMS OF HUMAN RIGHTS ABUSE; ? RESEARCH INTO HUMAN RIGHTS ISSUES; ? PROVIDING TECHNICAL ADVICE TO GOVERNMENT AND OTHERS ON HUMAN RIGHTS MATTERS; ? CONTRIBUTING TO THE SOUND ADMINISTRATION OF HUMAN RIGHTS LAW; ? COMMENTING ON PROPOSED HUMAN RIGHTS LEGISLATION; ? RAISING AWARENESS OF HUMAN RIGHTS ISSUES; ? PROMOTING PUBLIC SUPPORT FOR HUMAN RIGHTS; ? PROMOTING RESPECT FOR HUMAN RIGHTS AMONG INDIVIDUALS AND CORPORATIONS; ? INTERNATIONAL ADVOCACY OF HUMAN RIGHTS; ? ELIMINATING INFRINGEMENTS OF HUMAN RIGHTS. IN FURTHERANCE OF THAT OBJECT BUT NOT OTHERWISE, THE TRUSTEES SHALL HAVE POWER - TO ENGAGE IN POLITICAL ACTIVITY PROVIDED THAT THE TRUSTEES ARE SATISFIED THAT THE PROPOSED ACTIVITIES WILL FURTHER THE PURPOSES OF THE CHARITY TO AN EXTENT JUSTIFIED BY THE RESOURCES COMMITTED AND THE ACTIVITY IS NOT THE DOMINANT MEANS BY WHICH THE CHARITY CARRIES OUT ITS OBJECTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
402 Aidan House
Sunderland Road
Tynegate Precinct
GATESHEAD
Tyne And Wear
NE8 3HU
- Ffôn:
- 07342465468
- E-bost:
- Info@nadafund.org.uk
- Gwefan:
-
nadafund.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window