ymddiriedolwyr TUDDENHAM ST MARY VILLAGE HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1202092
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Bignell | Cadeirydd | 27 February 2023 |
|
|
||||
Garry Holland | Ymddiriedolwr | 18 June 2024 |
|
|
||||
Sara Freeman | Ymddiriedolwr | 15 August 2023 |
|
|
||||
Lauren Colchester | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Gill Ford | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|
||||
Anne Ball | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Sally Murray | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Pam Beith | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
Graham Dudley | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.