CLOCK FACE COLLIERY RECREATION GROUND AND CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY PROVIDES FREE SPORT AND RECREATION FOR ALL WHO WISH TO PARTAKE. THE SPORTS INCLUDE RUGBY, FOOTBALL, CROWN GREEN BOWLING AND ANGLING. THE CHARITY HAS A BRASS BAND, THERE IS AN OVER FIFTIES CLUB WHICH HAS FREE USE OF THE PREMISES EVERY MONDAY AND THE CLUB PROVIDES BINGO ON FOUR DAYS OF THE WEEK.THE AGES OF PEOPLE INVOLVED IN THE ACTIVITIES RANGE FROM 4YRS TO LATE EIGHTIES. COMMUNITY HUB
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- St Helens
Llywodraethu
- 05 Hydref 1965: Cofrestrwyd
- CLOCK FACE MINERS WELFARE CENTRE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Hunt | Cadeirydd | 28 December 2017 |
|
|
||||
Mark Gerrard | Ymddiriedolwr | 28 September 2024 |
|
|
||||
Sue Pritchard | Ymddiriedolwr | 20 September 2024 |
|
|
||||
Ian Roach | Ymddiriedolwr | 24 September 2022 |
|
|
||||
Kevin Roylance | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Sue Edmonds | Ymddiriedolwr | 04 January 2020 |
|
|
||||
Iain Edmonds | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £12.00k | £12.00k | £12.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £26.50k | £18.61k | £17.99k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Rhagfyr 2024 | 35 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 20 Mehefin 2024 | 233 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2023 | 351 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2023 | 716 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Hydref 2023 | 1081 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 22ND JUNE 2005
Gwrthrychau elusennol
4. OBJECT OF THE CHARITY (1) THE PROVISION OF A RECREATION GROUND AND CLUB FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS (AND IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, SUCH OF THE SAID INHABITANTS AS ARE MEMBERS OF THE MINING COMMUNITY) OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS; (2) THE LAND IDENTIFIED IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME MUST BE RETAINED BY THE TRUSTEES FOR USE FOR THE OBJECT OF THE CHARITY. (3) IN SO FAR AS THE LAND AND BUILDINGS IN PART 2 OF THE SCHEDULE TO THIS SCHEME, OR OTHER ASSETS OF THE CHARITY, ARE NOT REQUIRED FOR THE SAID OBJECT IN (1) ABOVE, THEN PROVIDED THAT THE TRUSTEES SHALL HAVE CONSULTED AND OBTAINED THE AGREEMENT OF THE TRUSTEES OF CISWO IN ADVANCE, THE TRUSTEES MAY USE THE CHARITY'S LAND AND OTHER ASSETS, FOR SUCH OTHER PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE AT LAW FOR THE DIRECT BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
CLOCK FACE AND THE NEIGHBOURHOOD THEREOF
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Bridge Road
Clock Face
ST. HELENS
WA9 4UW
- Ffôn:
- 01744812291
- E-bost:
- craighacs@yahoo.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window