HATZOLA CANVEY LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
xx
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 24 Mai 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yidele Herzka | Cadeirydd | 21 May 2019 |
|
|||||||
TRAINDA GOLDMAN | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||||
Simche Hillel Elias | Ymddiriedolwr | 21 May 2019 |
|
|||||||
Abraham Kaff | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £214.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £99.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 21 MAY 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 20 MAY 2023
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY’S OBJECTS (“OBJECTS”) ARE SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE FOLLOWING: TO PRESERVE THE HEALTH OF PERSONS SUFFERING FROM PHYSICAL OR MENTAL ILLNESS BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF EQUIPMENT, FACILITIES AND SERVICES ANCILLARY TO THOSE PROVIDED BY AMBULANCE SERVICES AND OTHER STATUTORY BODIES IN PARTICULAR THROUGH: A) A VOLUNTEER EMERGENCY MEDICAL FIRST RESPONSE SERVICE TO RELIEVE AND ASSIST THOSE WHO ARE ILL OR SICK OR OTHERWISE IN NEED OF MEDICAL CARE AND ATTENTION B) THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING, INFORMATION, ADVICE AND GUIDANCE DIRECTED TOWARDS PROMOTING HEALTH, SAFETY AND FIRST AID.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Woodberry Manor
Woodberry Close
CANVEY ISLAND
SS8 9PP
- Ffôn:
- 01268975014
- E-bost:
- admin@hatzolacanvey.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window