BURNLEY, PENDLE AND ROSSENDALE UNIT 59 OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the Unit is to provide a range of activities and adventures within a caring and disciplined environment based on the standards of the Royal Navy, to which young people can respond, and which in turn will assist in their development of self confidence, self discipline, leadership and a sense of responsibility to the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
7 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 05 Awst 1964: Cofrestrwyd
- T.S. LOOKOUT (Enw gwaith)
- SEA CADET CORPS BURNLEY PENDLE ROSSENDALE UNIT NO 59 (Enw blaenorol)
- SEA CADET CORPS BURNLEY UNIT NO 59 (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Richardson | Cadeirydd | 04 November 2022 |
|
|
||||
Jane Mckellar | Ymddiriedolwr | 04 October 2024 |
|
|
||||
Christopher Shaw | Ymddiriedolwr | 31 October 2023 |
|
|
||||
Mark Pollard | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
GRAHAM BALDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH CLARE JUBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.71k | £16.60k | £18.10k | £12.64k | £14.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.63k | £8.62k | £18.11k | £20.34k | £17.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £10.10k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 08 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Awst 2021 | 212 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEA CADET REGULATIONS
Gwrthrychau elusennol
The charitable purpose of the Unit (the Purpose) is to promote the development of young people in achieving their physical, intellectual and social potential as individuals and as responsible citizens by the provision of education and leisure time activities using a nautical theme and in accordance with the principles, ethos and practices of the Marine Society & Sea Cadets (MSSC).
Maes buddion
BURNLEY AND SURROUNDINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
7 Chipping Grove
BURNLEY
Lancashire
BB10 4PA
- Ffôn:
- 01282604297
- E-bost:
- sccaccounts@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window