JAKE'S MAGICAL MEMORY MAKERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We create lasting memories for family who suffer from Mitochondrial disease, though means of holidays, experiences.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 16 Mawrth 2023: Cofrestrwyd
- JAKE MAGICAL MEMORY MAKERS (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul David Brooks | Cadeirydd | 11 January 2023 |
|
|
||||
becky Jade lamb | Ymddiriedolwr | 13 May 2023 |
|
|
||||
Clare Ellen Rixon | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
||||
stephanie Rachel Brooks | Ymddiriedolwr | 11 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11 JAN 2023 AS AMENDED BY DEED DATED 15 MAR 2023
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AMONG PEOPLE LIVING IN ENGLAND, WALES AND FURTHER AFIELD, BY PROVIDING PERSONS WHO ARE AFFECTED BY MITOCHONDRIAL DISEASE AND THEIR FAMILIES WITH HOLIDAYS, EXCURSIONS AND EXPERIENCES TO MAKE MAGICAL MEMORIES FOR WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
52A OAKEY FIELD ROAD
THURSTON
BURY ST. EDMUNDS
IP31 3RX
- Ffôn:
- 07824470530
- E-bost:
- Pdb1983@hotmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window