ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, NORTON JUXTA MALTON
Rhif yr elusen: 1201334
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Jennifer Anne Buckler | Cadeirydd | 13 October 2021 |
|
|
||||
Matthew Robert Burrows | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|
||||
Ronald McAllister Wilson | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Paul Thomas Tate-Smith | Ymddiriedolwr | 15 May 2022 |
|
|
||||
Judith Barker | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Graeme Allan Wright | Ymddiriedolwr | 09 April 2019 |
|
|
||||
Mererid Hunt | Ymddiriedolwr | 13 September 2017 |
|
|
||||
Neal Cullis | Ymddiriedolwr | 02 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.