WESTERN COUNTIES & SOUTH WALES EVANGELISATION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is to advance the Christian faith for the public benefit in accordance with the Statement of Faith in the Schedule hereto, primarily in England and Wales, and also in such other parts of the United Kingdom or the world as the charity trustees may from time to time think fit.
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Awst 2023: CIO registration
- WESTERN COUNTIES TRUST (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Matthew David Maclane | Cadeirydd | 29 August 2023 |
|
|||||||||
Mark Bodger | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||||||
Paul Dalling | Ymddiriedolwr | 03 October 2024 |
|
|
||||||||
Chris Bartlett | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||||||
Yme Potjewijd | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||||||
GLYN JOHN DAVIES BSC,FCA,CT | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
HIS HONOUR MICHAEL RODNEY BURR | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
Simon Charles Restall | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
NICHOLAS PETER TOWNSEND | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
James Davies | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
ANDREW JAMES STREET | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
ROBERT ANDREW CLATWORTHY | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
|||||||||
STEWART ALAN SIMMONS | Ymddiriedolwr | 29 August 2023 |
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 29 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH IN THE SCHEDULE HERETO, PRIMARILY IN ENGLAND AND WALES, AND ALSO IN SUCH OTHER PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE CHARITY TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT. THIS OBJECT WILL BE ACHIEVED MAINLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY ACTIVITIES INTENDED TO SPREAD THE CHRISTIAN GOSPEL AND EDIFY CHRISTIANS, INCLUDING: - THE HOLDING OF PROPERTIES TO BE USED AS PLACES OF CHRISTIAN WORSHIP OR FOR RELATED CHRISTIAN ACTIVITIES; AND - THE MAKING OF GRANTS AND LOANS TO SUPPORT CHRISTIAN WORK. NOTHING IN THIS CONSTITUTION SHALL AUTHORISE AN APPLICATION OF THE PROPERTY OF THE CIO FOR THE PURPOSES WHICH ARE NOT CHARITABLE IN ACCORDANCE WITH THE LAWS OF ENGLAND AND WALES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
122 WELLS ROAD
BATH
BA2 3AH
- Ffôn:
- 01225436679
- E-bost:
- admin@wctrust.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.