ymddiriedolwyr HAWKSHEAD RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 521116
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR DAVE SPEDDING | Cadeirydd | 29 November 2016 |
|
|
||||
Evonne Bremner | Ymddiriedolwr | 26 October 2022 |
|
|
||||
ADAM MACLENNAN | Ymddiriedolwr | 02 July 2019 |
|
|
||||
MIKE WOODHOUSE | Ymddiriedolwr | 22 June 2017 |
|
|
||||
MR MIKE THORNLEY | Ymddiriedolwr | 14 June 2016 |
|
|
||||
DAVID VAUGHAN | Ymddiriedolwr | 08 July 2014 |
|
|
||||
MR ANDY BROWN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN DAVID MOULTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.