ymddiriedolwyr HAWKSHEAD MARKET HALL TRUST
Rhif yr elusen: 521117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mary Alston | Cadeirydd | 06 July 2022 |
|
|||||
Graham Kilner | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
EILEEN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|||||
Timothy Brown | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
David John Atherton | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Alison Atherton | Ymddiriedolwr | 08 July 2021 |
|
|
||||
Simon Noel Hilton | Ymddiriedolwr | 09 November 2017 |
|
|
||||
MARK WHITEHEAD | Ymddiriedolwr | 07 June 2017 |
|
|
||||
MR Ed Johnson | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.