ALFRED H KNIGHT FOUNDATION LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A grant making charity for the advancement of education particularly in science, technology, engineering and mathematics, as well as for the relief of poverty and the preservation of health.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew David Knight | Cadeirydd | 28 January 2022 |
|
|
||||
David John Leslie Knight | Ymddiriedolwr | 15 June 2022 |
|
|
||||
James Alfred Knight | Ymddiriedolwr | 28 January 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £80.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 24 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 JAN 2022 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29 SEP 2022 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 14 OCT 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE TO ADVANCE SUCH CHARITABLE PURPOSES (ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES) AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME IN PARTICULAR BUT NOT LIMITED TO: 1.1.1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY IF THE FOREGOING): A) THE AWARDING OF TO SCHOLARSHIPS, MAINTENANCE ALLOWANCES OR GRANTS TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OR INSTITUTION OF HIGHER OR FURTHER EDUCATION; B) THE PROVISION, AND ASSISTING IN THE PROVISION OF, FACILITIES FOR EDUCATION; C) THE PROVISION OF TRAINING AND OTHER FORMS OF SUPPORT WITH A FOCUS ON THE SUBJECTS OF SCIENCE, TECHNOLOGY, ENGINEERING AND MATHEMATICS; 1.1.2 THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY ANYWHERE IN THE WORLD BY PROVIDING GRANTS, ITEMS AND SERVICES TO INDIVIDUALS IN NEED AND / OR REGISTERED CHARITIES WORKING TO PREVENT OR RELIEVE POVERTY; AND 1.1.3 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH ANYWHERE IN THE WORLD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ALFRED H KNIGHT FOUNDATION LTD
KINGS BUSINESS PARK
KINGS DRIVE
PRESCOT
L34 1PJ
- Ffôn:
- 01514815856
- E-bost:
- ahk.foundation@ahkgroup.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window