OUNDLE MUSEUM TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing and maintaining a museum to acquire, preserve, and display items of historical interest relating to Oundle and its environs to advance the education of the public in Oundle and the surrounding area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £2,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
35 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 05 Mai 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1045378 OUNDLE MUSEUM TRUST
- 02 Mawrth 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Frederick Christopher Fuller | Cadeirydd | 16 May 2023 |
|
|
||||||
Donald Campbell | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
Carole Bancroft-Turner | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
Carmel Cecilia Crawley | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||||
VALERIE ANN CHESSER | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
DR MAX SCHURER | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||||
David Antony Chapple | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.62k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 27 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 02 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN OUNDLE AND THE SURROUNDING AREA BY PROVIDING AND MAINTAINING A MUSEUM TO ACQUIRE, PRESERVE, AND DISPLAY ITEMS OF HISTORICAL INTEREST RELATING TO OUNDLE AND ITS ENVIRONS.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OUNDLE MUSEUM
THE COURT HOUSE
MILL ROAD
OUNDLE
PETERBOROUGH
PE8 4BW
- Ffôn:
- 01832272735
- E-bost:
- info@oundlemuseum.org.uk
- Gwefan:
-
oundlemuseum.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window