THE BOWEN FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing charitable activities such as pond digging and glade clearance. Advancement of education for the public benefit in nature conservation and protection of biological diversity. Providing grants to individuals / organisations in financial hardship in the Canterbury, Kent area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lloegr
Llywodraethu
- 25 Ebrill 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joanna Pamela Boraston | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|||||
Daniel John Tuson | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Adele Margaret Horton | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
JOHN HORTON | Ymddiriedolwr | 16 November 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.20k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 03 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 25 Apr 2023
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE CONSERVATION OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PROMOTING BIODIVERSITY THROUGH ACTIVITIES SUCH AS (PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY), POND DIGGING AND GLADE CLEARANCE. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN NATURE CONSERVATION AND THE ENHANCEMENT AND PROTECTION OF BIOLOGICAL DIVERSITY TO ADVANCE SUCH OBJECTS OR PURPOSES AS ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE CHARITY TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
KRESTON REEVES LLP
37 ST. MARGARET'S STREET
CANTERBURY
CT1 2TU
- Ffôn:
- 01227701999
- E-bost:
- thebowenfoundation@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window