TEAM MACY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provide life saving equipment to local areas or hospitals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 06 January 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 22 Chwefror 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Cruickshanks | Cadeirydd | 01 January 2013 |
|
|
||||
Paloma Cotton | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Catherine Parker | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||
Tanya Dalton | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Barbara Clark | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Paul Cruickshanks | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Mark Dalton | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Joanne Kenny | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
PHILIP CLARK | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
||||
Sharon Raine | Ymddiriedolwr | 01 January 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/01/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 06 Ionawr 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 06 Ionawr 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 22 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO; 1.RELIEVE SICKNESS AND TO PRESERVE AND PROTECT HEALTH FOR THE PUBLIC BENEFIT BY: A.FUNDING RESEARCH INTO THE CAUSES, DIAGNOSIS, TREATMENT AND OR MANAGEMENT OF ILLNESS, PRIMARILY, BUT NOT EXCLUSIVELY AT THE ROYAL BROMPTON HOSPITAL FOR THE BENEFIT OF ANY PATIENT WITH CONGENITAL HEART DEFECTS AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH. B.PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATORS IN HERTFORDSHIRE AND SURROUNDING AREA. 2.THE RELIEF OF NEED AMONG THE CARERS FOR AND PEOPLE WITH CONGENITAL HEART DEFECTS BY PROVIDING AND WORKING WITH OTHERS TO PROVIDE ITEMS, SERVICES, INFORMATION AND ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
41 Tile Kiln Lane
Hemel Hempstead
HP3 8NH
- Ffôn:
- 07855990864
- E-bost:
- helen@teammacy.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window