FRIENDS OF THE HOLY LAND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Carrying out humanitarian support relating to housing, education and the prevention or relief of poverty and sickness to the Christian communities of all denominations in the areas in which we operate
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,685,397
Roddion a chymynroddion | £1.63m | |
Weithgareddau elusennol | £0 | |
Weithgareddau masnachu eraill | £45.44k | |
Buddsoddiadau | £6.10k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£964,069
Codi arian | £26.07k | |
Weithgareddau elusennol | £938.00k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £26.07k | |
Gwariant elusennol | £938.00k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £721.33k |
Pobl

4 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Iorddonen
- Israel
- Tiriogaethau Palesteina
Llywodraethu
- 30 Mawrth 2023: CIO registration
- FHL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt Rev Leonard William Kenney | Cadeirydd | 18 April 2024 |
|
|||||||
Janet Elizabeth Benson | Ymddiriedolwr | 12 February 2025 |
|
|
||||||
Rt Rev James Curry | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Dr DAVID RYALL | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Rev David John Hasting Longe | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Michael Francis Swinburne | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Mary Gail Brown | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Charles Reed | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|||||||
Susan Oliver | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.69m | |
|
Cyfanswm gwariant | £964.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £45.44k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.10k | |
|
Incwm - Arall | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £21.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £938.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £26.07k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.02k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £767.94k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £47.63k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 30 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN EACH CASE IN ISRAEL, PALESTINE, JORDAN AND CYPRUS (TOGETHER THE "HOLY LAND") BY IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION AND TRAINING IN, AND PROVIDING FINANCIAL SUPPORT TO, SCHOOLS, EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS AND PARISHES, PRINCIPALLY, BUT NOT EXCLUSIVELY, RUN BY THE LATIN PATRIARCHATE OF JERUSALEM AND/OR THE EPISCOPAL DIOCESE OF JERUSALEM, FOR MEMBERS OF THE CHRISTIAN COMMUNITY IN THE HOLY LAND; AND THE PREVENTION OR RELIEF OF POVERTY AND SICKNESS IN THE HOLY LAND BY FINANCIAL SUPPORT, ORGANISATION OF SELF-HELP PROJECTS, PURCHASE OF GOODS AND ARTEFACTS OF ALL KINDS FROM MEMBERS OF THE CHRISTIAN COMMUNITY FOR RE-SALE BY THE CHARITY AND THROUGH ANY OTHER MEANS BY WHICH THEIR QUALITY OF LIFE CAN BE IMPROVED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Friends of the Holy Land
Farmer Ward Road
KENILWORTH
CV8 2DH
- Ffôn:
- 01926512980
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window