Hanes ariannol MANCHESTER MACCABI COMMUNITY AND SPORTS CLUB
Rhif yr elusen: 521228
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.98k | £454.79k | £245.61k | £238.94k | £522.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £253.90k | £262.75k | £206.77k | £258.89k | £299.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £12.00k | £2.54k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £96.15k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | N/A | £3.24k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £139.55k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | N/A | £297.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £1.64k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | N/A | £11.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.