BROUGHTON FIELDS FUN FRIENDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our activities promote a co-operative partnership between the governing body,staff,parents and others associated with the school and engage the pupils, and at times whole school community, often of a social nature, to events and activities that fundraise to provide facilities or equipment that support the school.Examples include, a Summer Fair, Bag2School, Cookie Fridays and a Easter Competition.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 21 July 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lloegr
Llywodraethu
- 02 Mawrth 2023: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA KIDD | Cadeirydd | 13 January 2023 |
|
|
||||
Sophie Lewis | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Deepa Harishkumar Shah | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Jennifer Calder | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Laura de Ste Croix | Ymddiriedolwr | 16 September 2024 |
|
|
||||
Jaiyna Westwood | Ymddiriedolwr | 13 October 2023 |
|
|
||||
VICTORIA GUY | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 21/07/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.80k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 21 Gorffennaf 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 21 Gorffennaf 2024 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 13 JAN 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCIATION (THE OBJECTS) IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BROUGHTON FIELDS PRIMARY SCHOOL
MILTON ROAD
BROUGHTON
MILTON KEYNES
MK10 9LS
- Ffôn:
- 01908235994
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window