UNIVERSITY OF MANCHESTER INTERNATIONAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the education of students and others in Greater Manchester To provide social, cultural and recreational facilities which will improve their conditions of life by enabling them to participate more fully in the life of the communities to which they belong of which they have need because of their diverse social, cultural and racial origins and often lack of financial means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 10 Mehefin 1969: Cofrestrwyd
- INTERNATIONAL SOCIETY (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Simon Merrywest | Cadeirydd | 06 December 2021 |
|
|
||||
Benjamin Ward | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
||||
Richard Cotton | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|||||
Tanya Luff | Ymddiriedolwr | 27 October 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £427.36k | £247.44k | £179.24k | £144.21k | £191.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £504.09k | £213.18k | £151.80k | £173.91k | £183.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.46k | £56.81k | £7.67k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Medi 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 06 Medi 2024 | 98 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 25 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 04 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 21 NOVEMBER 1968 AS AMENDED 19 MAY 1969
Gwrthrychau elusennol
I) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF STUDENTS OR OTHER PERSONS IN OR NEAR THE CITY OF MANCHESTER AND PARTICULARLY IN INTERNATIONAL MATTERS. II) THE PROVISION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION FOR STUDENTS. III) THE PROVISION OF RESIDENTAL ACCOMMODATION FOR STUDENTS TO ASSIST THEM TO OBTAIN OR BENEFIT FROM EDUCATION OR TO UNDERTAKE RESEARCH.
Maes buddion
IN OR NEAR THE CITY OF MANCHESTER
Elusennau cysylltiedig
- 10 Mehefin 1969 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
International Society
c/o UMSU
Oxford Road
MANCHESTER
M13 9PR
- Ffôn:
- 01612754959
- E-bost:
- info@internationalsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window