Hanes ariannol MAWDESLEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 521251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £56.95k £43.39k £67.78k £110.88k £89.80k
Cyfanswm gwariant £57.63k £46.52k £56.33k £112.73k £98.04k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.68k £16.34k £3.67k N/A