ymddiriedolwyr MAWDESLEY VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521251
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martin Woods | Cadeirydd | 12 December 2022 |
|
|
||||
Richard Woolley | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
Carole Rachael Keeling | Ymddiriedolwr | 17 April 2023 |
|
|
||||
John Donald Taylor | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
Mark Travis | Ymddiriedolwr | 18 May 2021 |
|
|
||||
Keith Carr Mitchell | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
David Richard Gordon Johnston | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|||||
BARBARA DORIS NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.