ymddiriedolwyr HOOLE VILLAGE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 521254
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (87 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWARD DAVIDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
David Asbridge | Ymddiriedolwr | 24 June 2024 |
|
|
||||
Jaqueline Sherrington Scouts | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Janet Wilkinson | Ymddiriedolwr | 25 September 2023 |
|
|
||||
Claire Sutton | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||
Lynn Smith | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
David Bayldon | Ymddiriedolwr | 12 January 2022 |
|
|
||||
Dianne Audrey Daniels Mrs | Ymddiriedolwr | 18 November 2021 |
|
|
||||
ALEXANDRA MOORCROFT | Ymddiriedolwr | 31 March 2018 |
|
|
||||
Barrie Scott | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
||||
Alan William Taylor | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
Thomas Brown | Ymddiriedolwr | 26 September 2014 |
|
|
||||
MR STAN PICKLES | Ymddiriedolwr | 08 March 2012 |
|
|||||
EUNICE HOUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JEAN TAYLOR AUGHTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RONNIE DALTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.