Hanes ariannol NEWTON-LE-WILLOWS UNIT 254 OF THE SEA CADET CORPS

Rhif yr elusen: 521260
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £15.96k £5.53k £25.02k £15.43k £17.25k
Cyfanswm gwariant £17.10k £6.90k £16.84k £12.36k £22.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £11.88k N/A £3.61k