Ymddiriedolwyr THE URMSTON & DISTRICT WOMEN'S INSTITUTE

Rhif yr elusen: 1201995
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

12 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Glenys Elizabeth Beckett Cadeirydd 01 November 2022
Dim ar gofnod
Pauline Duncan Ymddiriedolwr 07 November 2023
Dim ar gofnod
Teresa Mary Holt Ymddiriedolwr 07 February 2023
Dim ar gofnod
Margaret Susan Hart Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Susan Richardson Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Maxine Lynne Casey Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Shelagh Mary Stephens Ymddiriedolwr 01 November 2022
Dim ar gofnod
Patricia Roberts Ymddiriedolwr 02 November 2021
Dim ar gofnod
Janet Lomax Ymddiriedolwr 02 November 2021
Dim ar gofnod
Jean Platt Ymddiriedolwr 02 November 2021
Dim ar gofnod
Gillian Mary Stephens Ymddiriedolwr 02 November 2021
Dim ar gofnod
Susan Wootton Ymddiriedolwr 05 November 2019
Dim ar gofnod