YOUTH MINDSET
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
For the public benefit, to act as a resource for young people aged between 11 25 living in the Milton Keynes area by providing advice and assistance and organising mentoring support and activities as a means of advancing in life and helping young people by developing their skills capacities and capabilities to enable them to participate in society as independent mature and responsible individuals
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Milton Keynes
Llywodraethu
- 06 Ebrill 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ben Wise | Ymddiriedolwr | 26 March 2024 |
|
|
||||
STUART PALOMBO | Ymddiriedolwr | 25 February 2024 |
|
|
||||
Verity Slaughter-Penney | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Alan Tough | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Sarah Grimes-Jones | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
||||
Claire Louise Burrows | Ymddiriedolwr | 03 April 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Dogfen lywodraethu
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Apr 2023 as amended on 08 Mar 2024
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO ACT AS A RESOURCE FOR YOUNG PEOPLE AGED BETWEEN 11 - 25 LIVING IN THE MILTON KEYNES AREA BY PROVIDING ADVICE AND ASSISTANCE AND ORGANISING MENTORING SUPPORT AND ACTIVITIES AS A MEANS OF: ADVANCING IN LIFE AND HELPING YOUNG PEOPLE BY DEVELOPING THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS INDEPENDENT, MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Aurora House
Deltic Avenue
Rooksley
Milton Keynes
Buckinghamshire
MK13 8LW
- Ffôn:
- 07513154558
- E-bost:
- info@youthmindset.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.