STAGE ONE YOUTH THEATRE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing inclusive, high quality youth theatre experiences for children and young people from all backgrounds, where creativity and self-confidence grow and there's the freedom to be themselves; positively influencing their development to be positive citizens and their engagement with the performing arts. Delivers social, creative and cultural benefits to all sections of our local communities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Portsmouth
- Gorllewin Sussex
- Hampshire
Llywodraethu
- 27 Chwefror 2023: CIO registration
- STAGE ONE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen Michael Clark | Cadeirydd | 27 February 2023 |
|
|
||||
Archie Lloyd Crockett | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Justin Nigel Butcher | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Simon Watson | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
Duncan Tyler | Ymddiriedolwr | 10 March 2023 |
|
|
||||
ANTHONY CROCKETT | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
||||
RACHEL GRECH | Ymddiriedolwr | 27 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £33.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 27 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 27 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE EDUCATION IN THE PERFORMANCE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE DEVELOPMENT OF YOUTH MEMBERS INDIVIDUAL CAPABILITIES, COMPETENCES, SKILLS AND UNDERSTANDING OF DRAMA, DANCE, MUSIC AND SINGING. 2. TO ADVANCE THE ARTS FOR THE PUBLIC BENEFIT THROUGH THE PROMOTION AND ENCOURAGEMENT OF HIGH STANDARDS OF THE ARTS OF DRAMA, DANCE, MUSIC AND SINGING THROUGH THE PRODUCTION AND PUBLIC PERFORMANCE OF PERFORMANCE ARTS AND MUSICAL THEATRE SHOWS. 3. TO ADVANCE IN LIFE AND HELP YOUNG PEOPLE THROUGH: (A) THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE TIME ACTIVITIES PROVIDED IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE, DESIGNED TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE; (B) PROVIDING SUPPORT AND ACTIVITIES WHICH DEVELOP THEIR SKILLS, CAPACITIES AND CAPABILITIES TO ENABLE THEM TO PARTICIPATE IN SOCIETY AS MATURE AND RESPONSIBLE INDIVIDUALS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
79 LONSDALE AVENUE
COSHAM
PORTSMOUTH
PO6 2PU
- Ffôn:
- 07799621287
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window