ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF HOLY TRINITY, BINGLEY
Rhif yr elusen: 1202042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Andrew John Clarke | Cadeirydd | 01 May 1993 |
|
|||||
Linda Margery Burrows | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Avis Jones | Ymddiriedolwr | 28 April 2024 |
|
|
||||
Rev Lindsay H Pearson | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|||||
Catherine Brown | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Paul Anthony Slack | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Rosemary Katherine Glave | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Desmond Jackson | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Christine Sugden Tedder | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Frances-Elizabeth Evans | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Sheena Martin Tullie | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
CHRISTINE CLARK | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|||||
Vicki Askam | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Alan Glave | Ymddiriedolwr | 06 March 2022 |
|
|
||||
Pamela Jean Hird | Ymddiriedolwr | 09 May 2021 |
|
|
||||
DAVID CROXFORD MARKHAM | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Robert Griffiths | Ymddiriedolwr | 17 March 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.