ymddiriedolwyr RAINHILL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521296
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanda McFadyen | Cadeirydd | 14 May 2024 |
|
|
||||
PAUL ROBINSON | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Hugh Tracy-Forster | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Danielle Broley | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Joseph De Asha | Ymddiriedolwr | 15 May 2023 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Val Kerr | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
||||
Joan Mason | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MOORE | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
|
||||
EUNICE MAY BENSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GRAHAM SWIFT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RONALD WALTER BENSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALASTAIR JAMES OLDFIELD | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.