REHMAT EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education particularly but not exclusively through the provision of grants, donations and scholarships to poor children in Pakistan as the Trustees may decide from time to time.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Pakistan
Llywodraethu
- 18 Mai 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Muhammad Shahbaz | Cadeirydd | 01 February 2023 |
|
|
||||
Muhammad Omer Shahbaz | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Yamin Butt | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Dr Shumaila Shahbaz | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
||||
Muhammad Shahid | Ymddiriedolwr | 01 February 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £36.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 13 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 18 May 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: THE ADVANCEMENT OF EDUCATION PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE PROVISION OF GRANTS, DONATIONS AND SCHOLARSHIPS TO POOR CHILDREN IN PAKISTAN AS THE TRUSTEES MAY DECIDE FROM TIME TO TIME.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 Lea Drive
Grimsby
DN32 9FB
- Ffôn:
- 07505515213
- E-bost:
- rehmat.foundation@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window