Crawford Village and Pimbo Lane Playing Fields Association

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Fundraising to provide facilities and social events for the local community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1963: Cofrestrwyd
- CRAWFORD VILLAGE AND PIMBO LANE PLAYING FIELDS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leslie Moorcroft | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Irene Bond | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Louise Pierce | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Dr Christopher Lomas | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Mark Quartermain | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Heather Bond | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Karen Denney | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Catherine Pritchard | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Martin Wilson | Ymddiriedolwr | 15 March 2024 |
|
|
||||
Mary Wilson | Ymddiriedolwr | 09 September 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.57k | £30.87k | £13.01k | £32.90k | £15.82k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.32k | £23.73k | £12.46k | £30.39k | £16.59k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £19.81k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 01 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 16 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 23 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 01 Gorffennaf 2021 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 14.08.1959 as amended on 14 Aug 1959
Gwrthrychau elusennol
PROVISION OF A RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF CRAWFORD VILLAGE AND PIMBO LANE UP HOLLAND.
Maes buddion
CRAWFORD VILLAGE AND PIMBO LANE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Crawford Village Hall
Crawford Road
Crawford Road
Upholland
Lancashire
WN8 9QR
- Ffôn:
- 07736 287244
- E-bost:
- Crawfordvillagehut@hmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window