ymddiriedolwyr ST PAUL'S CATHEDRAL
Rhif yr elusen: 1206171
Cofrestrwyd yn ddiweddar
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Very Revd Andrew Tremlett | Cadeirydd | 20 September 2022 |
|
|||||||||
Dr Paula Gooder | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|||||||||
Peter Michael Aiers OBE | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||||
MCCULLAGH MERVYN MR | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||||
MORAG ELLIS MISS | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||||||
Alison Jane Gowman | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|||||||||
GILLIAN BOWEN | Ymddiriedolwr | 05 June 2022 |
|
|||||||||
Revd Canon Dr Neil Robert Evans | Ymddiriedolwr | 01 June 2022 |
|
|
||||||||
Clement Hutton-Mills | Ymddiriedolwr | 15 March 2021 |
|
|
||||||||
SHEILA ANNE NICOLL | Ymddiriedolwr | 18 November 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.