ABERYSTWYTH TOWN FOOTBALL CLUB FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aberystwyth Town Football Club Foundation has been established to enhance and support the junior and academy players, disability, and walking football initiatives. Aberystwyth Town Football Club is a community lead football club and the largest sporting club in the county of Ceredigion. One of the foundations aims must be to develop and modernise the club, ground, and facilities that benifit all.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru
Llywodraethu
- 13 Medi 2023: CIO registration
- ABERYSTWYTH TOWN FOOTBALL CLUB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Michael Lucas | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
ANTHONY PAUL BATES | Ymddiriedolwr | 20 January 2025 |
|
|
||||
Donald Kane | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
||||
Kevin Morrison | Ymddiriedolwr | 13 September 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2024 | 02 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2024 | 05 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 13 Sep 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO, TO BE CARRIED OUT FOR THE PUBLIC BENEFIT IN ABERYSTWYTH AND THE SURROUNDING AREA, ARE: (1) THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION IN AND THE SURROUNDING AREA IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING OF FOOTBALL AND SUCH OTHER SPORTS CAPABLE OF PROMOTING PHYSICAL HEALTH AND FITNESS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE. (2) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF INFORMATION, ADVICE AND SUPPORT TO PROMOTE HEALTHY LIFESTYLES AND HEALTHY EATING.
Maes buddion
LOCAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ABERYSTWYTH FOOTBALL CLUB
PARK AVENUE
ABERYSTWYTH
CEREDIGION
SY23 1PG
- Ffôn:
- 01970630380
- E-bost:
- abertownfc@live.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window