ymddiriedolwyr YEALAND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 521361
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geraldine Moore | Cadeirydd | 12 October 2015 |
|
|
||||
Gitane Collins | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Kathryn Brown | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Joanne Clair Wheeler-Stones | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Susan Mason-Cave | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||
Rebecca Oaks | Ymddiriedolwr | 13 April 2021 |
|
|
||||
Kathryn Elizabeth Kenyon | Ymddiriedolwr | 14 November 2019 |
|
|
||||
Sue Tyldesley | Ymddiriedolwr | 05 March 2017 |
|
|
||||
MICHAEL ALLAN MACKLIN | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Dawn Maureen HANCOCK | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
LISA MARSHALL | Ymddiriedolwr | 12 October 2015 |
|
|
||||
Helen Claire Sayers | Ymddiriedolwr | 11 October 2015 |
|
|
||||
JEAN CARRUTHERS TUNNICLIFFE WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MCCARTHY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.