THE TOM BEREZNICKI CHARITABLE EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity advances education in dentistry. It achieves this primarily by providing financial assistance to The College of General Dentistry, who attend additional training courses. In particular it is intended that there will be a competition run by The College of General Dentistry based around the submission of an anterior aesthetic case. Winners are then invited to attend training.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 21 Mehefin 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Jack Bereznicki | Cadeirydd | 07 July 2023 |
|
|
||||
Dr Karina Kowalski | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Dr Ronan Lee | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Dr Balraj Singh Sohal | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Clare Denton | Ymddiriedolwr | 28 August 2024 |
|
|
||||
Michael Stitt | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Dr Christopher Leech | Ymddiriedolwr | 07 July 2023 |
|
|
||||
Jonathan George Cowpe | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Paul Keeley | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
John Nigel Maloney | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Barry Francis Arthur Quinn | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £326.77k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 17 Ebrill 2025 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 17 Ebrill 2025 | 71 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Jun 2023 as amended on 28 Aug 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE MEMBERS OF THE COLLEGE OF GENERAL DENTISTRY (COMPANY NUMBER 02586636) (CHARITY NUMBER 1002769) IN SUCH WAYS AS THE CHARITY TRUSTEES THINK FIT, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE PROVISION OF FINANCIAL SUPPORT TO THE MEMBERS TO COVER THE COSTS OF ATTENDING RELEVANT TRAINING COURSES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
36 LOWER SLOANE STREET
LONDON
LONDON
SW1W 8BP
- Ffôn:
- 07702848704
- E-bost:
- tbereznicki@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window